傻眼!!看完印度人的「1919乘法表」,完全秒杀我们的「99

 难怪近几年印度进步得那幺快~
    
   印度的九九表是从1背到19(→19×19乘法),不过您知道印度人是怎幺心算11到19的数字的乘法吗?
    
    我是看了下面内容之后才恍然大悟的,实在太神奇了!
    
    请试着用心算算出下面的答案:
    
    13 × 12 = ?
    
    (被乘数) (乘数)
    
    印度人是这样算的:
    
    第一步:
    
    先把「13」跟乘数的个位数「2」加起来,
    
    13+2=15
    
    第二步:
    
    然后把第一步的答案乘以10(→也就是说后面加个0)
    
    印度式乘法口诀 秒杀中国乘法口诀
   
    第三步:
    
    再把被乘数的个位数「3」乘以乘数的个位数「2」
    
    2×3=6
    
    第四步:
    
    (13+2)×10+6=156
    
    就这样,用心算就可以很快地算出11×11到19×19的乘法啦
    
    这真是太神奇了!
    
    我们试着演算一下:
    
    14×13:
    
    (1) 14+3=17
    
    (2) 17×10=170
    
    (3) 4×3=12
    
    (4) 170+12=182
    
    16×17:
    
    (1) 16+7=23
    
    (2) 23×10=230
    
    (3) 6×7=42
    
    (4) 230+42=272
    
    19×19
    
    (1) 19+9=28
    
    (2) 28×10=280
    
    (3) 9×9=81
    
    (4) 280+81=361
    
    附:印度速算方法大全
    
    第一章高速印度数学
    
    第一式 任意数和11相乘
    
    1、 把和11相乘的数的首位和末位数字拆开,中间留出若干空位。
    
    2、 把这个数各个数位上的数字相加,
    
    3、 把第二步求出的和依次填写在上一步留出的空位上。
    
    例如 19×11=1(1+9)9=209
    
    253×11=2(2+5)(5+3)3=2783
    
   925834×11=9(9+2)(2+5)(5+8)(8+3)(3+4)4=10184174
    
    (注:满十进一)
    
    第二式 个位数是5的两位数的乘方运算
    
    1、 十位上的数字乘以比它大1的数;
    
    2、 在上一步的得数后面紧接着写上25
    
    例如 25×25=2×(2+1)25=625
    
    55×55=5×(5+1)25=3025
    
    95×95=9×(9+1)25=9025
    
    第三式 十位数相同,个位数相加得10的两位数的乘法
    
    1、 十位上的数字乘以比它大1的数;
    
    2、 个位数相乘
    
    3、 将第二步的得数直接写在步骤1的得数后面。
    
    例如 28×22=2×(2+1)(8×2)=616
    
    34×36=3×(3+1) (4×6)=1224
    
    67×63=6×(6+1)(7×3)=4221
    
    98×92=9×(9+1)(8×2)=9016
    
    第四式 十位数相同,个位数任意的两位数的乘法
    
    方法一:
    
    1、被乘数加上乘数个位上的数字,和乘以十位的整式数(11-19的乘以10,20-29的乘以20----);
    
    2、 个位数相乘;
    
    3、 将前两步的得数相加。
    
    例如 15×17=(15+7)×10+5×7=220+35=255
    
    58×53=(58+3)×50+8×3=3050+24=3074
    
    94×99=(94+9)×90+4×9=9270+36=9306
    
    方法二:
    
    1、 两个数十位的整十数相乘;
    
    2、 个位数相加的和乘以十位的整十数;
    
    3、 个位数相乘;
    
    4、 把前三步的得数相加。
    
    例如 15×17=10×10+(5+7)×10+5×7=100+120+35=255
    
    58×53=50×50+(8+3) ×50+8×3=2500+550+24=3074
    
    25×26=20×20+(5+6)×20+5×6=400+220+30=650
    
    第五式 100---110之间的整数乘法
    
    1、 被乘数加上乘数个位上的数字;
    
    2、 个位上的数字相乘;
    
    3、 将步骤2的得数直接写在步骤1的后面。
    
    例如 105×109=(105+9)(5×9)=11445
    
    103×106=(103+6)(3×6)=10918
    
   107×108=(107+8)(7×8)=11556如果您的孩子记忆力不好,学习靠死记硬背,英语单词、语文古诗记不住、记了忘_

via